ROMERO MARTIN LUIS ENRIQUE
Informe ejecutivo de ROMERO MARTIN LUIS ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERO MARTIN LUIS ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LETICIA Y QUIQUE SL | Administrador Unico | 24/08/2018 | |
ARPOADOR SA | Administrador Solidario | 21/12/2016 | |
ARPOADOR SA | Consejero | 23/02/2012 | |
ARPOADOR SA | Consejero Delegado Solidario | 23/02/2012 | |
ARPOADOR SA | Presidente | 23/02/2012 |
VINCULACIONES DE ROMERO MARTIN LUIS ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO MARTIN LUIS ENRIQUE
Empresa: ARPOADOR SA
Administrador Solidario
- Romero Martin Luis Enrique
- Romero Martin Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4857 , F 63, S 8, H M 79764, I/A 11 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Empresa: LETICIA Y QUIQUE SL
Administrador Unico
- Romero Martin Luis Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35899 , F 45, S 8, H M 644978, I/A 2 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Empresa: ARPOADOR SA
Administrador Solidario
- Romero Martin Luis Enrique
- Romero Martin Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4857 , F 62, S 8, H M 79764, I/A 10 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-28
Empresa: ARPOADOR SA
Consejero Delegado Solidario
- Romero Martin Luis Enrique
- Romero Martin Maria Dolores
Consejero
- Martin Garcia Fabriciana
- Romero Martin Luis Enrique
- Romero Martin Maria Dolores
Presidente
- Romero Martin Luis Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4857 , F 61, S 8, H M 79764, I/A 9 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
Empresa: ARPOADOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Martin Garcia Fabriciana
- Romero Gertrudix Luis
- Romero Martin Luis Enrique
- Romero Martin Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Romero Martin Luis Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4857 , F 61, S 8, H M 79764, I/A 9 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
Información de ROMERO MARTIN LUIS ENRIQUE
Mostramos los datos de ROMERO MARTIN LUIS ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO MARTIN LUIS ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos