ROMERO MARTIN JOSE-LUIS
Informe ejecutivo de ROMERO MARTIN JOSE-LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERO MARTIN JOSE-LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES MECANICOS TELLERIA SA | Presidente | 22/03/2017 | |
TALLERES MECANICOS TELLERIA SA | Apoderado | 13/11/2013 | |
TALLERES MECANICOS TELLERIA SA | Consejero | 13/05/2011 |
VINCULACIONES DE ROMERO MARTIN JOSE-LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO MARTIN JOSE-LUIS
Empresa: TALLERES MECANICOS TELLERIA SA
Consejero
- Romero Martin Jose-luis
- Telleria Agirre Amaia
- Telleria Aguirre Iker
Presidente
- Romero Martin Jose-luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 177, S 8, H SS 6431, I/A 16 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-20
Empresa: TALLERES MECANICOS TELLERIA SA
Consejero
- Romero Martin Jose-luis
- Telleria Aguirre Iker
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 177, S 8, H SS 6431, I/A 15 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-20
Empresa: TALLERES MECANICOS TELLERIA SA
Consejero
Presidente
- Romero Martin Jose-luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 177, S 8, H SS 6431, I/A 15 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-20
Empresa: TALLERES MECANICOS TELLERIA SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Romero Martin Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 177, S 8, H SS 6431, I/A 15 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-20
Empresa: TALLERES MECANICOS TELLERIA SA
Apoderado
- Romero Martin Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 176, S 8, H SS 6431, I/A 13 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-20
Empresa: TALLERES MECANICOS TELLERIA SA
Consejero
- Romero Martin Jose-luis
Vicepresidente
- Romero Martin Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 173, S 8, H SS 6431, I/A 11 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-20
Información de ROMERO MARTIN JOSE-LUIS
Mostramos los datos de ROMERO MARTIN JOSE-LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO MARTIN JOSE-LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos