ROMERO LOPEZ JESUS MARIA
Informe ejecutivo de ROMERO LOPEZ JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERO LOPEZ JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANFORA EVENTS SL | Socio Unico | 22/03/2023 | |
ANFORA EVENTS SL | Administrador Unico | 22/03/2023 | |
SELECCIONES ARTESANAS 2000 SL | Administrador Unico | 14/09/2018 | |
EUROALCARRIA INFOELECTRONICA SL | Administrador Unico | 21/03/2012 |
VINCULACIONES DE ROMERO LOPEZ JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO LOPEZ JESUS MARIA
Empresa: ANFORA EVENTS SL
Administrador Unico
- Romero Lopez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44906 , F 160, S 8, H M 790534, I/A 1 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: ANFORA EVENTS SL
Socio Único
- Romero Lopez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44906 , F 160, S 8, H M 790534, I/A 1 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: INNKIPER CATERING Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Romero Lopez Jesus Maria
- Romero Saugar Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8877 , F 27, S 8, H M 142830, I/A 11 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: INK CATERING SL
Administrador Solidario
- Romero Lopez Jesus Maria
- Romero Saugar Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29392 , F 185, S 8, H M 529059, I/A 5 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: INNKIPER CATERING Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Romero Lopez Jesus Maria
- Romero Saugar Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8877 , F 26, S 8, H M 142830, I/A 9 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Empresa: INK CATERING SL
Administrador Solidario
- Romero Lopez Jesus Maria
- Romero Saugar Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29392 , F 184, S 8, H M 529059, I/A 3 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Empresa: FIRMAS DECOR SL
Administrador Unico
- Romero Lopez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29160 , F 126, S 8, H M 525024, I/A 5 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-28
Empresa: EUROALCARRIA INFOELECTRONICA SL
Administrador Unico
- Romero Lopez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 93, S 8, H GU 8248, I/A 2 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-19
Empresa: EUROALCARRIA INFOELECTRONICA SL
Administrador Solidario
- Romero Lopez Jesus Maria
- Romero Martin Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 93, S 8, H GU 8248, I/A 2 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-19
Empresa: EUROALCARRIA INFOELECTRONICA SL
Administrador Solidario
- Romero Lopez Jesus Maria
- Romero Martin Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 91, S 8, H GU 8248, I/A 1 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-19
Información de ROMERO LOPEZ JESUS MARIA
Mostramos los datos de ROMERO LOPEZ JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO LOPEZ JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos