ROMERO JIMENEZ PETRA
Informe ejecutivo de ROMERO JIMENEZ PETRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERO JIMENEZ PETRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NITYANANDA SL | Administrador Solidario | 02/05/2018 | |
GAURANGA SL | Administrador Unico | 28/11/2016 | |
KRISHNA INTER 2010 SL | Administrador Unico | 07/01/2010 |
VINCULACIONES DE ROMERO JIMENEZ PETRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO JIMENEZ PETRA
Empresa: NITYANANDA SL
Administrador Solidario
- Jimenez Romero Julio
- Romero Jimenez Petra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5728, L 4635, F 205, S 8, H MA145034, I/A 1 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-29
Empresa: GAURANGA SL
Administrador Unico
- Romero Jimenez Petra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4217, L 3127, F 142, S 8, H MA 88911, I/A 5 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-29
Empresa: KRISHNA INTER 2010 SL
Administrador Unico
- Romero Jimenez Petra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4716, L 3624, F 189, S 8, H MA103809, I/A 1 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-29
Empresa: KRISHNA INTER 2010 SL
Socio Único
- Romero Jimenez Petra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4716, L 3624, F 189, S 8, H MA103809, I/A 1 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-29
Información de ROMERO JIMENEZ PETRA
Mostramos los datos de ROMERO JIMENEZ PETRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO JIMENEZ PETRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos