ROMERO JIMENEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de ROMERO JIMENEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERO JIMENEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCA EL RONQUEO SL | Administrador Solidario | 02/03/2022 | |
BEJALINA SL | Administrador Mancomunado | 21/05/2020 | |
CUBECONS 2010 SL | Apoderado | 23/01/2012 |
VINCULACIONES DE ROMERO JIMENEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO JIMENEZ ANA MARIA
Empresa: FINCA EL RONQUEO SL
Administrador Solidario
- Romero Jimenez Ana Maria
- Romero Jimenez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1791 , F 81, S 8, H GR 57683, I/A 1 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-18
Empresa: BEJALINA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Garcia Benjamin
- Romero Jimenez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1728 , F 217, S 8, H GR 54395, I/A 1 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-18
Empresa: CUBECONS 2010 SL
Apoderado
- Romero Jimenez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4716, L 3624, F 9, S 8, H MA103788, I/A 4 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-29
Empresa: CUBECONS 2010 SL
Administrador Solidario
- Cuberos Cabrera Carlos
- Romero Jimenez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4716, L 3624, F 8, S 8, H MA103788, I/A 2 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-29
Empresa: CUBECONS 2010 SL
Administrador Solidario
- Cuberos Cabrera Carlos
- Romero Jimenez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4716, L 3624, F 7, S 8, H MA103788, I/A 1 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-12-29
Información de ROMERO JIMENEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de ROMERO JIMENEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO JIMENEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos