ROMERO HOMBREBUENO CRISTINA CATALA
Informe ejecutivo de ROMERO HOMBREBUENO CRISTINA CATALA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMERO HOMBREBUENO CRISTINA CATALA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POWER CASE IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 16/12/2014 | 07/02/2024 |
POWER CASE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 10/12/2014 | 05/02/2024 |
DISZONE DISTRIBUCION SL | Apoderado Mancomunado | 16/12/2014 | 09/01/2020 |
VINCULACIONES DE ROMERO HOMBREBUENO CRISTINA CATALA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO HOMBREBUENO CRISTINA CATALA
Empresa: POWER CASE IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Pitarch Juan Carlos
- Romero Hombrebueno Cristina Catala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7195, L 4498, F 149, S 8, H V 83810, I/A 19 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-46
Empresa: POWER CASE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Pitarch Juan Carlos
- Romero Hombrebueno Cristina Catala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6590, L 3894, F 77, S 8, H V 71056, I/A 12 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-46
Empresa: DISZONE DISTRIBUCION SL
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Pitarch Juan Carlos
- Romero Hombrebueno Cristina Catala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8387, L 5677, F 165, S 8, H V 111640, I/A 3 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-46
Empresa: POWER CASE IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Pitarch Juan Carlos
- Romero Hombrebueno Cristina Catala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7195, L 4498, F 147, S 8, H V 83810, I/A 13 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-46
Empresa: POWER CASE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Pitarch Juan Carlos
- Romero Hombrebueno Cristina Catala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6590, L 3894, F 76, S 8, H V 71056, I/A 9 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-46
Información de ROMERO HOMBREBUENO CRISTINA CATALA
Mostramos los datos de ROMERO HOMBREBUENO CRISTINA CATALA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO HOMBREBUENO CRISTINA CATALA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos