ROMERO HERRADOR MARIA
Informe ejecutivo de ROMERO HERRADOR MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERO HERRADOR MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERCAT GLOBAL SL | Apoderado Mancomunado | 12/07/2024 | |
GRUPO ROGASA 1987 SL | Apoderado Mancomunado | 11/07/2024 | |
ROGASA CONSERVACION Y SERVICIOS SL | Apoderado Mancomunado | 11/07/2024 | |
ROGASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA | Apoderado Mancomunado | 11/07/2024 | |
REHAC SA | Apoderado Mancomunado | 11/07/2024 | |
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | Apoderado Mancomunado | 11/07/2024 | |
ROGASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA | Apoderado Solidario | 04/05/2021 | |
GRUPO ROGASA 1987 SL | Apoderado Mancomunado | 20/01/2021 | |
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | Apoderado Mancomunado | 23/11/2020 | |
ROGASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA | Apoderado Mancomunado | 19/11/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROMERO HERRADOR MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO HERRADOR MARIA
Empresa: INVERCAT GLOBAL SL
Apoderado Mancomunado
- Romero Herrador Maria
- Ruiz De Alda De La Rosa Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 401492, I/A 12 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-08
Empresa: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
Apoderado Mancomunado
- Romero Herrador Maria
- Ruiz De Alda De La Rosa Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 42600, I/A 66 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-08
Empresa: REHAC SA
Apoderado Mancomunado
- Romero Herrador Maria
- Ruiz De Alda De La Rosa Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 23558, I/A 84 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-08
Empresa: ROGASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA
Apoderado Mancomunado
- Romero Herrador Maria
- Ruiz De Alda De La Rosa Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 231889, I/A 36 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-08
Empresa: ROGASA CONSERVACION Y SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado
- Romero Herrador Maria
- Ruiz De Alda De La Rosa Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 487315, I/A 8 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-08
Empresa: GRUPO ROGASA 1987 SL
Apoderado Mancomunado
- Romero Herrador Maria
- Ruiz De Alda De La Rosa Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 166854, I/A 31 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-08
Empresa: ROGASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA
Apoderado Solidario
- Romero Herrador Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47534 , F 31, S 8, H B 231889, I/A 31 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-08
Empresa: VARIETATS 1998 SL
Apoderado Mancomunado
- Romero Herrador Maria
- Zamorano Palacios Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42206 , F 119, S 8, H B 166854, I/A 24 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-08
Empresa: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
Apoderado Mancomunado
- Romero Herrador Maria
- Zamorano Palacios Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46761 , F 214, S 8, H B 42600, I/A 60 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-08
Empresa: ROGASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA
Apoderado Mancomunado
- Romero Herrador Maria
- Zamorano Palacios Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38338 , F 160, S 8, H B 231889, I/A 28 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-08
VER MAS ACTOS
Información de ROMERO HERRADOR MARIA
Mostramos los datos de ROMERO HERRADOR MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO HERRADOR MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos