ROMERO GONZALEZ ANA ISABEL
Informe ejecutivo de ROMERO GONZALEZ ANA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERO GONZALEZ ANA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDUCATIONAL TESTING SERVICE ETS GLOBAL B V | Apoderado | 03/05/2023 |
VINCULACIONES DE ROMERO GONZALEZ ANA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO GONZALEZ ANA ISABEL
Apoderado
- Ep Mathieu Pascale Rougemont
- Hand David Robert
- Magdik Roman Evgenievich
- Romero Gonzalez Ana Isabel
- Rossignol Jeremie Vincent Emile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44537 , F 99, S 8, H M 784597, I/A 3 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Empresa: GRUPO TREBOLETA SL
Administrador Unico
- Romero Gonzalez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35796 , F 128, S 8, H M 643203, I/A 2 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-28
Empresa: GRUPO TREBOLETA SL
Administrador Unico
- Romero Gonzalez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35796 , F 126, S 8, H M 643203, I/A 1 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-28
Empresa: ATICO 60 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Perela Rodriguez Maria Carmen
- Polo Ambrosio Maria Prado
- Romero Gonzalez Ana Isabel
Consejero
- Perela Rodriguez Maria Carmen
- Polo Ambrosio Maria Prado
- Romero Gonzalez Ana Isabel
Presidente
- Romero Gonzalez Ana Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12524 , F 82, S 8, H M 199826, I/A 2 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
Información de ROMERO GONZALEZ ANA ISABEL
Mostramos los datos de ROMERO GONZALEZ ANA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO GONZALEZ ANA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos