ROMERO GIL LAURA
Informe ejecutivo de ROMERO GIL LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO GIL LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TINO DECOR 2000 SL | Apoderado Solidario | 01/03/2018 |
VINCULACIONES DE ROMERO GIL LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO GIL LAURA
Empresa: TINO DECOR 2000 SL
Apoderado Solidario
- Romero Gil Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39277 , F 117, S 8, H B 343999, I/A 4 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-08
Empresa: TINO DECOR 2000 SL
Administrador Solidario
- Dios Garcia Agustin
- Romero Gil Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39277 , F 116, S 8, H B 343999, I/A 2 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
Administrador Unico
- Romero Gil Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41045 , F 198, S 8, H B 376956, I/A 3 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
Administrador Unico
- Romero Gil Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41045 , F 198, S 8, H B 376956, I/A 2 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-08
Información de ROMERO GIL LAURA
Mostramos los datos de ROMERO GIL LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO GIL LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos