ROMERO GARCIA MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de ROMERO GARCIA MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERO GARCIA MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROMAR PERITACIONES SL | Administrador Solidario | 03/02/2009 | 09/01/2019 |
GUIPAU PUBLICITY 360 MARKETING & SALES SL | Liquidador | 18/01/2018 | 18/01/2018 |
GUIPAU PUBLICITY 360 MARKETING & SALES SL | Administrador Unico | 31/07/2013 | 18/01/2018 |
VINCULACIONES DE ROMERO GARCIA MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO GARCIA MARIA DEL MAR
Empresa: ROMAR PERITACIONES SL
Administrador Solidario
- Pernas Alvarez Roberto
- Romero Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26356 , F 102, S 8, H M 474929, I/A 2 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Liquidador
- Romero Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 85, S 8, H VA 25916, I/A 2 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-47
Administrador Unico
- Romero Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 85, S 8, H VA 25916, I/A 2 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-47
Administrador Unico
- Romero Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 84, S 8, H VA 25916, I/A 1 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-47
Empresa: ROMAR PERITACIONES SL
Administrador Solidario
- Pernas Alvarez Roberto
- Romero Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26356 , F 100, S 8, H M 474929, I/A 1 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-28
Información de ROMERO GARCIA MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de ROMERO GARCIA MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO GARCIA MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos