ROMERO FABRA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de ROMERO FABRA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ROMERO FABRA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOLOTA ENTERPRISE SL | Socio Unico | 19/08/2024 | |
MOLOTA ENTERPRISE SL | Administrador Unico | 19/08/2024 | |
MEBEXT SL | Administrador Unico | 15/05/2024 | |
TECNOPAMA SL | Socio Unico | 21/03/2023 | |
TECNOPAMA SL | Administrador Unico | 21/03/2023 | |
PALOMARIET SL | Administrador Unico | 30/11/2022 | |
PALOMARIET SL | Socio Unico | 30/11/2022 | |
VIC-DA ALIMENTACIO SL | Apoderado | 16/07/2021 | |
VIDA VALENCIA SL | Administrador Unico | 23/12/2020 | |
STUSICADENTI SL | Apoderado | 30/05/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROMERO FABRA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO FABRA JOSE ANTONIO
Empresa: INVERSIONES LA TRAVESA SL
Administrador Unico
- Romero Fabra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 180727, I/A 5 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-46
Empresa: MOLOTA ENTERPRISE SL
Administrador Unico
- Romero Fabra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 185193, I/A 7 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-46
Empresa: MOLOTA ENTERPRISE SL
Nuevo Socio Único
- Romero Fabra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 185193, I/A 7 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-46
Empresa: MEBEXT SL
Administrador Unico
- Romero Fabra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 218230, I/A 1 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-46
Empresa: MOLOTA ENTERPRISE SL
Administrador Unico
- Romero Fabra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10593, L 7874, F 78, S 8, H V 185193, I/A 4 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-46
Empresa: TECNOPAMA SL
Administrador Unico
- Romero Fabra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11341, L 8619, F 189, S 8, H V 209951, I/A 1 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-46
Empresa: TECNOPAMA SL
Socio Único
- Romero Fabra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11341, L 8619, F 189, S 8, H V 209951, I/A 1 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-46
Empresa: PALOMARIET SL
Administrador Unico
- Romero Fabra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11269, L 8547, F 125, S 8, H V 207583, I/A 1 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-46
Empresa: PALOMARIET SL
Socio Único
- Romero Fabra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11269, L 8547, F 125, S 8, H V 207583, I/A 1 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-46
Empresa: CINGHIALE SL
Administrador Unico
- Romero Fabra Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11131, L 8409, F 78, S 8, H V 203104, I/A 2 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-46
VER MAS ACTOS
Información de ROMERO FABRA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de ROMERO FABRA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO FABRA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos