ROMERO DE BENITO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de ROMERO DE BENITO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO DE BENITO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENALBALSA SL | Administrador Unico | 27/05/2022 | |
TITANIUM COMPOSITES SL | Administrador Unico | 03/05/2012 | |
BALSA MALAGA SL | Administrador Unico | 31/08/2010 |
VINCULACIONES DE ROMERO DE BENITO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO DE BENITO JOSE ANTONIO
Empresa: BENALBALSA SL
Administrador Unico
- Romero De Benito Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5279, L 4186, F 2, S 8, H MA123255, I/A 5 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-29
Empresa: NAUTICAS AVANZADAS SL
Administrador Unico
- Romero De Benito Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084, L 997, F 70, S 8, H MA 30825, I/A 3 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-29
Empresa: TITANIUM COMPOSITES SL
Administrador Unico
- Romero De Benito Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5008, L 3915, F 186, S 8, H MA113559, I/A 1 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-29
Empresa: BALSA MALAGA SL
Administrador Unico
- Romero De Benito Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4797, L 3705, F 80, S 8, H MA106408, I/A 1 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-29
Información de ROMERO DE BENITO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de ROMERO DE BENITO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO DE BENITO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos