ROMERO DALMAU PEDRO
Informe ejecutivo de ROMERO DALMAU PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMERO DALMAU PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES TECNICAS NOVOVENT SL | Apoderado | 03/01/2011 |
VINCULACIONES DE ROMERO DALMAU PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO DALMAU PEDRO
Empresa: NOVOVENT SISTEMAS DE VENTILACION SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Romero Dalmau Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 92, S 8, H B 405368, I/A 6 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-08
Empresa: NOVOVENT SISTEMAS DE VENTILACION SL
Apoderado
- Romero Carreras Jordi
- Romero Carreras Nuria
- Romero Dalmau Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 89, S 8, H B 405368, I/A 3 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08
Empresa: NOVOVENT HVAC SOLUTIONS SL
Apoderado
- Romero Carreras Jordi
- Romero Carreras Nuria
- Romero Dalmau Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 98, S 8, H B 405370, I/A 2 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-08
Empresa: SOLUCIONES TECNICAS NOVOVENT SL
Apoderado
- Romero Carreras Jordi
- Romero Carreras Nuria
- Romero Dalmau Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38495 , F 153, S 8, H B 324784, I/A 5 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-08
Empresa: NOVOVENT SISTEMAS DE VENTILACION SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Romero Dalmau Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42244 , F 85, S 8, H B 405368, I/A 1 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-08
Administrador Unico
- Romero Dalmau Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31305 , F 172, S 8, H B 185099, I/A 8 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-08
Información de ROMERO DALMAU PEDRO
Mostramos los datos de ROMERO DALMAU PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO DALMAU PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos