ROMERO CINTE ANA MARIA
Informe ejecutivo de ROMERO CINTE ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERO CINTE ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOLIDAYS INCOMING SL | Apoderado | 29/12/2021 | |
ALQUILARE WEB SL | Apoderado | 29/12/2021 | |
HI ARRENDAMIENTOS Y CESIONES SL | Apoderado | 28/01/2021 | |
HOLIDAYS INCOMING SL | Apoderado | 22/09/2017 | |
HI ARRENDAMIENTOS Y CESIONES SL | Apoderado | 22/09/2017 |
VINCULACIONES DE ROMERO CINTE ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO CINTE ANA MARIA
Empresa: ALQUILARE WEB SL
Apoderado
- Romero Cinte Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2339 , F 40, S 8, H CA 42247, I/A 9 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-11
Empresa: HOLIDAYS INCOMING SL
Apoderado
- Romero Cinte Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 79, S 8, H CA 32464, I/A 14 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-11
Empresa: HI ARRENDAMIENTOS Y CESIONES SL
Apoderado
- Romero Cinte Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 188, S 8, H CA 49980, I/A 4 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-11
Empresa: HI ARRENDAMIENTOS Y CESIONES SL
Apoderado
- Romero Cinte Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 188, S 8, H CA 49980, I/A 3 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-11
Empresa: HOLIDAYS INCOMING SL
Apoderado
- Romero Cinte Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 161, S 8, H CA 32464, I/A 12 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-11
Información de ROMERO CINTE ANA MARIA
Mostramos los datos de ROMERO CINTE ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO CINTE ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos