ROMERO CARRASCOSO PILAR
Informe ejecutivo de ROMERO CARRASCOSO PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO CARRASCOSO PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPSULE DESIGN SL | Apoderado | 30/10/2014 | |
CATEX OBRAS SL | Administrador Unico | 24/02/2009 |
VINCULACIONES DE ROMERO CARRASCOSO PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO CARRASCOSO PILAR
Empresa: CAPSULE DESIGN SL
Apoderado
- Romero Carrascoso Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833 , F 183, S 8, H T 47266, I/A 2 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-43
Empresa: MEMORY PROJECTS SL
Administrador Unico
- Romero Carrascoso Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2592 , F 178, S 8, H T 42212, I/A 3 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-43
Empresa: MEMORY PROJECTS SL
Administrador Unico
- Romero Carrascoso Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2592 , F 173, S 8, H T 42212, I/A 1 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-43
Empresa: CATEX OBRAS SL
Administrador Unico
- Romero Carrascoso Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2458 , F 116, S 8, H T 39527, I/A 2 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-43
Información de ROMERO CARRASCOSO PILAR
Mostramos los datos de ROMERO CARRASCOSO PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO CARRASCOSO PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos