ROMERO CANES TERTULIANO
Informe ejecutivo de ROMERO CANES TERTULIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERO CANES TERTULIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLINUL SL | Socio Unico | 08/02/2021 | |
APLINUL SL | Administrador Unico | 03/01/2017 |
VINCULACIONES DE ROMERO CANES TERTULIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO CANES TERTULIANO
Empresa: APLINUL SL
Socio Único
- Romero Canes Tertuliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1314, L 877, F 75, S 8, H CS 25144, I/A 9 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-12
Empresa: APLINUL SL
Administrador Unico
- Romero Canes Tertuliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1314, L 877, F 75, S 8, H CS 25144, I/A 7 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-12
Empresa: APLINUL SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Romero Antonio
- Romero Canes Tertuliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1314, L 877, F 75, S 8, H CS 25144, I/A 7 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-12
Empresa: CUCHI INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Romero Canes Tertuliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657, L 1219, F 17, S 8, H CS 36863, I/A 5 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-12
Empresa: IMPETRA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Romero Canes Tertuliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638, L 1200, F 173, S 8, H CS 36146, I/A 3 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-12
Empresa: IMPETRA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Romero Canes Tertuliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638, L 1200, F 172, S 8, H CS 36146, I/A 2 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-12
Empresa: CUCHI INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Romero Canes Tertuliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657, L 1219, F 15, S 8, H CS 36863, I/A 1 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-12
Empresa: LACADOS HERMANOS ROMERO CANES SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Romero Antonio
- Romero Canes Tertuliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1314, L 877, F 75, S 8, H CS 25144, I/A 5 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-12
Empresa: LACADOS HERMANOS ROMERO CANES SL
Administrador Unico
- Romero Canes Tertuliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1314, L 877, F 75, S 8, H CS 25144, I/A 5 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-12
Información de ROMERO CANES TERTULIANO
Mostramos los datos de ROMERO CANES TERTULIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO CANES TERTULIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos