ROMERO CABELLO DE ALBA MANUEL
Informe ejecutivo de ROMERO CABELLO DE ALBA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE ROMERO CABELLO DE ALBA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUMBONLINE ACCOMMODATIONS & SERVICES SL | Secretario No Consejero | 18/01/2024 | |
RAET IBERIA SL | Apoderado | 07/06/2022 | |
SERVICIOS E INVERSIONES DEL SUR SA | Apoderado Solidario | 13/07/2021 | |
DELOITTE LEGAL SLP | Apoderado Solidario | 30/11/2020 | |
ACUSHNET ESPAÑA SL | Apoderado | 20/11/2019 | |
PTC THERAPEUTICS SPAIN SL | Apoderado | 04/10/2017 | |
WEIR MINERALS EUROPE LIMITED | Apoderado | 20/10/2011 | |
DIVISION INVERSIONES SUDAMERICANAS SL | Apoderado | 11/07/2011 | |
FLORIMOND DESPREZ IBERICA SA | Apoderado | 20/01/2011 |
VINCULACIONES DE ROMERO CABELLO DE ALBA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO CABELLO DE ALBA MANUEL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Romero Cabello De Alba Manuel
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 71, S 8, H PM 98353, I/A 2 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-07
Empresa: DELTA STAR INVERSIONES SL
Vicesecretario No Consejero
- Romero Cabello De Alba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40183 , F 13, S 8, H M 714017, I/A 7 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Empresa: BEVCO INTERAMERICAS SL
Apoderado Solidario
- Bastarreche Sagues Iñigo
- Castro Saenz Del Castillo Gonzalo
- Gimeno Vilarrasa Beatriz
- Ortiz Rubio Jose Maria
- Romero Cabello De Alba Manuel
- Yañez Miranda Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6186 , F 28, S 8, H BI 80556, I/A 5 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-48
Empresa: BEVCO INTERAMERICAS SL
Apoderado Solidario
- Castilla De La Calle Alberto
- Castro Saenz Del Castillo Gonzalo
- Ortiz Rubio Jose Maria
- Romero Cabello De Alba Manuel
- Usano Benitez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40755 , F 132, S 8, H M 723068, I/A 7 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Empresa: RAET IBERIA SL
Apoderado
- Corral Peña Selene
- Gomez Alvarez Carmelo
- Jimeno Esteban Maria Soledad
- Perez Dobarro Maria Isabel
- Riesco Peña Paula
- Romero Cabello De Alba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32502 , F 154, S 8, H M 585028, I/A 24 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Empresa: LA MORALEJA BUSINESS RESORT SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28175 , F 10, S 8, H M 269752, I/A 38 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Empresa: DEO SPAIN HOLDCO SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36017 , F 58, S 8, H M 647183, I/A 12 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Empresa: SERVICIOS E INVERSIONES DEL SUR SA
Apoderado Solidario
- Medina Alonso Ignacio
- Romero Cabello De Alba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9011 , F 196, S 8, H M 4185, I/A 12 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Empresa: DELOITTE LEGAL SLP
Apoderado Solidario
- Lopez Claver Susana
- Romero Cabello De Alba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38601 , F 81, S 8, H M 117792, I/A 205 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Empresa: DELTA STAR INVERSIONES SL
Vicesecretario No Consejero
- Romero Cabello De Alba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40183 , F 11, S 8, H M 714017, I/A 2 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-28
VER MAS ACTOS
Información de ROMERO CABELLO DE ALBA MANUEL
Mostramos los datos de ROMERO CABELLO DE ALBA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO CABELLO DE ALBA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos