ROMERO BURCIO MAITE
Informe ejecutivo de ROMERO BURCIO MAITE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO BURCIO MAITE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXTREMPLAST SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 28/05/2024 | 04/06/2024 |
EXTREMPLAST SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 07/12/2022 | 28/05/2024 |
EXTREMPLAST SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 29/07/2022 | 07/12/2022 |
VINCULACIONES DE ROMERO BURCIO MAITE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO BURCIO MAITE
Empresa: EXTREMPLAST SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Lopez Serrano David
- Romero Burcio Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CC 16397, I/A 5 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-10
Empresa: EXTREMPLAST SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Lopez Serrano David
- Romero Burcio Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CC 16397, I/A 4 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-10
Empresa: EXTREMPLAST SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Diaz Alcaide Pilar
- Lopez Lazareno Ignacio
- Romero Burcio Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CC 16397, I/A 4 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-10
Empresa: EXTREMPLAST SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Diaz Alcaide Pilar
- Lopez Lazareno Ignacio
- Romero Burcio Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080, L 907, F 93, S 8, H CC 16397, I/A 3 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-10
Empresa: EXTREMPLAST SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Romero Burcio Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080, L 907, F 93, S 8, H CC 16397, I/A 3 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-10
Empresa: EXTREMPLAST SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Romero Burcio Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080, L 907, F 93, S 8, H CC 16397, I/A 2 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-10
Información de ROMERO BURCIO MAITE
Mostramos los datos de ROMERO BURCIO MAITE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO BURCIO MAITE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos