ROMERO BRAVO LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de ROMERO BRAVO LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERO BRAVO LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVEAREA REAL ESTATE SL | Socio Unico | 17/03/2022 | |
INVEAREA REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 17/03/2022 | |
BRAVO DIRECT SL | Administrador Unico | 18/08/2011 | |
ORO MEDIA SL | Socio Unico | 24/12/2010 | |
ORO MEDIA SL | Administrador Unico | 24/12/2010 |
VINCULACIONES DE ROMERO BRAVO LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO BRAVO LUIS MIGUEL
Empresa: INVEAREA REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Romero Bravo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 201, S 8, H CO 43428, I/A 1 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-14
Empresa: INVEAREA REAL ESTATE SL
Socio Único
- Romero Bravo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 201, S 8, H CO 43428, I/A 1 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-14
Empresa: AGLOMERADOS CORDOBA SL
Apoderado
- Romero Bravo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 204, S 8, H CO 36937, I/A 4 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-14
Empresa: AGLOMERADOS CORDOBA SL
Apoderado
- Romero Bravo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 203, S 8, H CO 36937, I/A 3 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-14
Empresa: BRAVO DIRECT SL
Administrador Unico
- Romero Bravo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 161, S 8, H CO 31264, I/A 1 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-14
Empresa: ORO MEDIA SL
Administrador Unico
- Romero Bravo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 61, S 8, H CO 30505, I/A 1 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-14
Empresa: ORO MEDIA SL
Socio Único
- Romero Bravo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2206 , F 61, S 8, H CO 30505, I/A 1 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-14
Empresa: CALL CENTER GLOBAL SL
Administrador Unico
- Romero Bravo Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2041 , F 15, S 8, H CO 26973, I/A 2 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-14
Información de ROMERO BRAVO LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de ROMERO BRAVO LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO BRAVO LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos