ROMERO BELTRAN JONAS
Informe ejecutivo de ROMERO BELTRAN JONAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERO BELTRAN JONAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMARTICA IT BUSINESS SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2017 | 18/03/2020 |
CIVICA SOFTWARE SL | Administrador Mancomunado | 09/06/2017 | 21/08/2017 |
VINCULACIONES DE ROMERO BELTRAN JONAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO BELTRAN JONAS
Empresa: CIVICA SOFTWARE SL
Administrador Mancomunado
- Medina Lopez Miguel-angel
- Muñoz Megias Manuel
- Romero Beltran Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 66, S 8, H GR 35064, I/A 9 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-18
Empresa: SMARTICA IT BUSINESS SL
Administrador Mancomunado
- Medina Lopez Miguel-angel
- Muñoz Megias Manuel
- Romero Beltran Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 122, S 8, H GR 50311, I/A 1 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-18
Empresa: CIVICA SOFTWARE SL
Administrador Mancomunado
- Medina Lopez Miguel-angel
- Muñoz Megias Manuel
- Romero Beltran Jonas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 125, S 8, H GR 35064, I/A 7 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-18
Información de ROMERO BELTRAN JONAS
Mostramos los datos de ROMERO BELTRAN JONAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO BELTRAN JONAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos