ROMERO ANCHUELA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ROMERO ANCHUELA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMERO ANCHUELA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDYMAR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL | Socio Unico | 16/03/2011 | |
EDYMAR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL | Administrador Unico | 16/03/2011 |
VINCULACIONES DE ROMERO ANCHUELA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO ANCHUELA MIGUEL ANGEL
Administrador Solidario
- Romero Anchuela Jose Luis
- Romero Anchuela Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14821 , F 174, S 8, H M 246453, I/A B (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-28
Empresa: GEOMETRIA ESTUDIOS Y OBRAS SL
Administrador Mancomunado
- Montes Martinez Pedro Luis
- Romero Anchuela Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27951 , F 173, S 8, H M 503770, I/A 3 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Empresa: GEOMETRIA ESTUDIOS Y OBRAS SL
Administrador Mancomunado
- Montes Martinez Pedro Luis
- Romero Anchuela Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27951 , F 172, S 8, H M 503770, I/A 2 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28
Empresa: GEOMETRIA ESTUDIOS Y OBRAS SL
Administrador Mancomunado
- Montes Martinez Pedro Luis
- Romero Anchuela Miguel Angel
- Solana Pere Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27951 , F 172, S 8, H M 503770, I/A 2 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28
Empresa: EDYMAR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL
Administrador Unico
- Romero Anchuela Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28652 , F 10, S 8, H M 515972, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
Empresa: EDYMAR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL
Socio Único
- Romero Anchuela Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28652 , F 10, S 8, H M 515972, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
Empresa: GEOMETRIA ESTUDIOS Y OBRAS SL
Administrador Mancomunado
- Montes Martinez Pedro Luis
- Romero Anchuela Miguel Angel
- Solana Pere Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27951 , F 168, S 8, H M 503770, I/A 1 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15228 , F 63, S 8, H M 254944, I/A 4 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-28
Información de ROMERO ANCHUELA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ROMERO ANCHUELA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO ANCHUELA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos