ROMERAL MARTINEZ ANGELES
Informe ejecutivo de ROMERAL MARTINEZ ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERAL MARTINEZ ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIVERSIA HOLDING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/11/2017 |
VINCULACIONES DE ROMERAL MARTINEZ ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERAL MARTINEZ ANGELES
Liquidador
- Calleja Rovira Jose Maria
- Romeral Martinez Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29178 , F 213, S 8, H M 525293, I/A 21 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29178 , F 213, S 8, H M 525293, I/A 21 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Contreras Maria Victoria
- ARRABE INTEGRA SL
- Repolles Franco Lara
- Romeral Martinez Angeles
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40126 , F 213, S 8, H M 486485, I/A 17 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Contreras Maria Victoria
- Repolles Franco Lara
- Romeral Martinez Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29178 , F 210, S 8, H M 525293, I/A 15 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Consejero
- Marco De Lucas Jesus Eugenio
- Menendez Lopez Rosa
- Romeral Martinez Angeles
- Velasco Rodriguez Victor Ramon
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29178 , F 97, S 8, H M 525293, I/A 14 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Contreras Maria Victoria
- Repolles Franco Lara
- Romeral Martinez Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27000 , F 90, S 8, H M 486485, I/A 10 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Empresa: UNIVERSIA HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Contreras Maria Victoria
- Repolles Franco Lara
- Romeral Martinez Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33298 , F 74, S 8, H M 281891, I/A 58 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
Información de ROMERAL MARTINEZ ANGELES
Mostramos los datos de ROMERAL MARTINEZ ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERAL MARTINEZ ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos