ROMERA SANJUAN CARLOS
Informe ejecutivo de ROMERA SANJUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERA SANJUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAQUE DIRECTO SERVICIOS DEPORTIVOS SL | Administrador Solidario | 23/02/2021 |
VINCULACIONES DE ROMERA SANJUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERA SANJUAN CARLOS
Administrador Solidario
- Romera Sanjuan Carlos
- Vallespin Lopez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 8, S 8, H Z 57425, I/A 5 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-50
Administrador Unico
- Romera Sanjuan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 8, S 8, H Z 57425, I/A 5 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-50
Administrador Unico
- Romera Sanjuan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 8, S 8, H Z 57425, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-50
Administrador Solidario
- Romera Sanjuan Carlos
- Vallespin Lopez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 8, S 8, H Z 57425, I/A 3 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-50
Administrador Solidario
- Romera Sanjuan Carlos
- Vallespin Lopez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 7, S 8, H Z 57425, I/A 2 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-50
Administrador Unico
- Romera Sanjuan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 7, S 8, H Z 57425, I/A 2 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-50
Administrador Unico
- Romera Sanjuan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 6, S 8, H Z 57425, I/A 1 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-50
Información de ROMERA SANJUAN CARLOS
Mostramos los datos de ROMERA SANJUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERA SANJUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos