ROMERA RODRIGUEZ PEDRO
Informe ejecutivo de ROMERA RODRIGUEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERA RODRIGUEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOMBEOS DE HORMIGON AITANA SL | Administrador Unico | 16/01/2018 | |
UNIBOMBEO SL | Consejero | 13/03/2009 | |
UNIBOMBEO SL | Apoderado | 05/03/2009 |
VINCULACIONES DE ROMERA RODRIGUEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERA RODRIGUEZ PEDRO
Empresa: BOMBEOS DE HORMIGON AITANA SL
Administrador Unico
- Romera Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514 , F 162, S 8, H A 69094, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-03
Empresa: UNIBOMBEO SL
Consejero
- Romera Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2919 , F 44, S 8, H A 91467, I/A 11 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-03
Empresa: UNIBOMBEO SL
Apoderado
- Romera Rodriguez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2919 , F 44, S 8, H A 91467, I/A 8 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-03
Información de ROMERA RODRIGUEZ PEDRO
Mostramos los datos de ROMERA RODRIGUEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERA RODRIGUEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos