ROMERA ROCA SERGI
Informe ejecutivo de ROMERA ROCA SERGI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERA ROCA SERGI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICA & COLOR SL | Apoderado Solidario | 20/04/2017 | |
RUN WILD COLOR SL | Administrador Unico | 11/10/2010 |
VINCULACIONES DE ROMERA ROCA SERGI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERA ROCA SERGI
Empresa: TECNICA & COLOR SL
Administrador Mancomunado
- Pelegrin Maestre Enrique
- Romera Roca Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546, L 1108, F 187, S 8, H CS 32356, I/A 16 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-12
Empresa: TECNICA & COLOR SL
Apoderado Solidario
- Pelegrin Maestre Enrique
- Romera Roca Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546, L 1108, F 187, S 8, H CS 32356, I/A 15 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-12
Empresa: TECNICA & COLOR SL
Administrador Mancomunado
- Pelegrin Maestre Enrique
- Romera Roca Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544, L 1106, F 81, S 8, H CS 32356, I/A 14 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-12
Empresa: TECNICA & COLOR SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Pelegrin Maestre Enrique
- Romera Roca Sergi
Consejero
- Lopez Sais Sergio
- Pelegrin Maestre Enrique
- Romera Roca Sergi
Presidente
Secretario
- Romera Roca Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544, L 1106, F 81, S 8, H CS 32356, I/A 14 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-12
Empresa: TECNICA & COLOR SL
Secretario
- Romera Roca Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544, L 1106, F 81, S 8, H CS 32356, I/A 11 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-12
Empresa: TECNICA & COLOR SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Lopez Sais Sergio
- Pelegrin Maestre Enrique
- Romera Roca Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544, L 1106, F 80, S 8, H CS 32356, I/A 10 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-12
Empresa: TECNICA & COLOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544, L 1106, F 80, S 8, H CS 32356, I/A 8 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-12
Empresa: RUN WILD COLOR SL
Administrador Unico
- Romera Roca Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42145 , F 94, S 8, H B 401682, I/A 1 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-08
Información de ROMERA ROCA SERGI
Mostramos los datos de ROMERA ROCA SERGI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERA ROCA SERGI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos