ROMERA PEREZ DEMETRIO
Informe ejecutivo de ROMERA PEREZ DEMETRIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERA PEREZ DEMETRIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS URBANISTICOS CORAZON DEL PONIENTE SL | Apoderado | 28/05/2015 | |
DESARROLLOS URBANISTICOS CORAZON DEL PONIENTE SL | Socio Unico | 16/03/2012 | |
EXCADEROPE SL | Socio Unico | 25/10/2010 | |
EXCADEROPE SL | Administrador Unico | 25/10/2010 |
VINCULACIONES DE ROMERA PEREZ DEMETRIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERA PEREZ DEMETRIO
Apoderado
- Romera Perez Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 184, S 8, H AL 39526, I/A 3 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-04
Administrador Unico
- Romera Perez Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 184, S 8, H AL 39526, I/A 2 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-04
Administrador Unico
- Romera Perez Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 183, S 8, H AL 39526, I/A 1 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-04
Socio Único
- Romera Perez Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 183, S 8, H AL 39526, I/A 1 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-04
Empresa: EXCADEROPE SL
Administrador Unico
- Romera Perez Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 66, S 8, H AL 37272, I/A 1 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-04
Empresa: EXCADEROPE SL
Socio Único
- Romera Perez Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 66, S 8, H AL 37272, I/A 1 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-04
Información de ROMERA PEREZ DEMETRIO
Mostramos los datos de ROMERA PEREZ DEMETRIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERA PEREZ DEMETRIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos