ROMERA MONTOYA FRANCISCO
Informe ejecutivo de ROMERA MONTOYA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERA MONTOYA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RINNEN GMBH & CO KG | Apoderado Mancomunado | 21/10/2016 | |
H. RINNEN SL | Apoderado Mancomunado | 21/10/2016 |
VINCULACIONES DE ROMERA MONTOYA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERA MONTOYA FRANCISCO
Empresa: H. RINNEN SL
Apoderado Mancomunado
- Caamaño Guerrero Javier
- Romer Marko
- Romera Montoya Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 30, S 8, H T 9794, I/A 13 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-43
Empresa: RINNEN GMBH & CO KG
Apoderado Mancomunado
- Caamaño Guerrero Javier
- Romer Marko
- Romera Montoya Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 12, S 8, H T 21485, I/A 9 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-43
Empresa: PAÑALON MULTIMODAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960, L 724, F 147, S 8, H AB 8381, I/A 44 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-02
Empresa: PAÑALON MULTIMODAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928, L 692, F 104, S 8, H AB 8381, I/A 36 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-02
Empresa: PAÑALON MULTIMODAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928, L 692, F 104, S 8, H AB 8381, I/A 36 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-02
Información de ROMERA MONTOYA FRANCISCO
Mostramos los datos de ROMERA MONTOYA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERA MONTOYA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos