ROMERA HUERTAS MARIA JESUS
Informe ejecutivo de ROMERA HUERTAS MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMERA HUERTAS MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO FAMILY SCHOOL SL | Socio Unico | 20/06/2017 | |
GRUPO FAMILY SCHOOL SL | Administrador Unico | 20/06/2017 |
VINCULACIONES DE ROMERA HUERTAS MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERA HUERTAS MARIA JESUS
Empresa: GRUPO FAMILY SCHOOL SL
Administrador Unico
- Romera Huertas Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615 , F 196, S 8, H A 130621, I/A 6 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-03
Empresa: GRUPO FAMILY SCHOOL SL
Administrador Mancomunado
- Perez Martinez Monica
- Romera Huertas Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615 , F 196, S 8, H A 130621, I/A 6 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-03
Empresa: GRUPO FAMILY SCHOOL SL
Socio Único
- Romera Huertas Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615 , F 196, S 8, H A 130621, I/A 6 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-03
Empresa: GRUPO FAMILY SCHOOL SL
Administrador Mancomunado
- Perez Martinez Monica
- Romera Huertas Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615 , F 196, S 8, H A 130621, I/A 5 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-03
Empresa: GRUPO FAMILY SCHOOL SL
Administrador Unico
- Romera Huertas Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615 , F 196, S 8, H A 130621, I/A 5 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-03
Empresa: GRUPO FAMILY SCHOOL SL
Administrador Unico
- Romera Huertas Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615 , F 195, S 8, H A 130621, I/A 3 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-03
Empresa: GRUPO FAMILY SCHOOL SL
Administrador Mancomunado
- Perez Martinez Monica
- Romera Huertas Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615 , F 195, S 8, H A 130621, I/A 3 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-03
Empresa: GRUPO FAMILY SCHOOL SL
Administrador Mancomunado
- Perez Martinez Monica
- Romera Huertas Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615 , F 194, S 8, H A 130621, I/A 1 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-03
Información de ROMERA HUERTAS MARIA JESUS
Mostramos los datos de ROMERA HUERTAS MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERA HUERTAS MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos