ROMERA GIL JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de ROMERA GIL JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ROMERA GIL JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIBENTIAL MANAGEMENT SL | Socio Unico | 01/07/2020 |
VINCULACIONES DE ROMERA GIL JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERA GIL JUAN CARLOS
Empresa: COMAIGUA SL
Com.Ejecutiv
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 24, S 8, H T 32697, I/A 48 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-43
Empresa: COMAIGUA SL
Apoderado Mancomunado
Com.Ejecutiv
Consejero
- Romera Gil Juan Carlos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 23, S 8, H T 32697, I/A 46 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-43
Empresa: CUESTION DE PALADAR SL
Administrador Solidario
- Romera Gil Juan Carlos
- Sanchez Martin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3265 , F 94, S 8, H T 57297, I/A 2 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 167, S 8, H T 30152, I/A 15 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-43
Empresa: SIBENTIAL MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Romera Gil Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 11, S 8, H T 55755, I/A 2 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-43
Empresa: CUESTION DE PALADAR SL
Administrador Solidario
- Romera Gil Juan Carlos
- Sanchez Martin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3265 , F 93, S 8, H T 57297, I/A 1 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-43
Empresa: SIBENTIAL MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Romera Gil Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 9, S 8, H T 55755, I/A 1 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-43
Empresa: SIBENTIAL MANAGEMENT SL
Socio Único
- Romera Gil Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 9, S 8, H T 55755, I/A 1 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-43
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 105, S 8, H T 30152, I/A 14 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-43
Apoderado Solidario
- Romera Gil Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45688 , F 81, S 8, H B 495917, I/A 4 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-08
VER MAS ACTOS
Información de ROMERA GIL JUAN CARLOS
Mostramos los datos de ROMERA GIL JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERA GIL JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos