ROMERA AYLLON MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de ROMERA AYLLON MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMERA AYLLON MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONDO DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID FP | Vpr.Com.Ctr | 12/07/2010 | 30/06/2016 |
FONDO DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID FP | Miem.Com.Ctr | 12/07/2010 | 30/06/2016 |
FONDO DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID FP | Miem.Com.Ctr | 03/08/2012 | 30/06/2016 |
FONDO DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID FP | Vpr.Com.Ctr | 27/08/2012 | 30/06/2016 |
MADRID MOVILIDAD SA | Consejero | 01/08/2011 | 26/03/2012 |
MADRID CALLE 30 SA | Consejero | 06/09/2011 | 13/03/2012 |
FONDO DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID FP | Miem.Com.Ctr | 12/07/2010 | 12/07/2010 |
FONDO DE PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID FP | Miem.Com.Ctr | 07/07/2010 | 12/07/2010 |
VINCULACIONES DE ROMERA AYLLON MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERA AYLLON MARIA ANGELES
Empresa: BANKIA PENSIONES XL FP
Miem.Com.Ctr
- Alvarez Diaz Raquel
- Barahona Sanz Enrique
- Caralt Quiroga Esther
- Chacon Mejia Jose
- De Dios San Roman Maria Angeles
- Delgado Sanchez Pedro
- Fernandez Garcia Beatriz
- Hernandez Martinez Jose Maria
- Huertas Morales De Setien Jorge
- Martin Nieto Javier
- Martinez De Vera Maria Del Mar
- Nahon Camacho Mario
- Poveda Carrero Carmen
- Ramirez Garcia Ignacio
- Romera Ayllon Maria Angeles
- Ruedas Arteaga Santiago
- Sanchez Suarez Alfredo-jose
- Segado Alvarez Francisca
- Valverde Herreros Valentin
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
- Romera Ayllon Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20677 , F 140, S 8, H M 366180, I/A 21 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28
Empresa: AHORROMADRID XL FP
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
- Romera Ayllon Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20677 , F 137, S 8, H M 366180, I/A 12 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-28
Empresa: AHORROMADRID XL FP
Miem.Com.Ctr
- Barahona Sanz Enrique
- Buale Coka Carolina
- Caralt Quiroga Esther
- Carod Aisa Alvaro
- Fernandez Garcia Beatriz
- Huertas Morales De Setien Jorge
- Lopez Reillo Luis Miguel
- Martin Nieto Javier
- Martinez De Vera Maria Del Mar
- Mateos Avila Juan-francisco
- Menendez Sanchez Jose-antonio
- Moreno Moya Juan- Ricardo
- Nahon Camacho Mario
- Poveda Carrero Carmen
- Ramirez Garcia Ignacio
- Romera Ayllon Maria Angeles
- Ruedas Arteaga Santiago
- Segado Alvarez Francisca
- Valverde Herreros Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20677 , F 137, S 8, H M 366180, I/A 11 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-28
Empresa: MADRID MOVILIDAD SA
Consejero
- Calvo Poch Pedro Luis
- Conde Londoño Javier
- Pujana Gañez Natalia
- Romera Ayllon Maria Angeles
- Tuero Secades Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24376 , F 192, S 8, H M 67007, I/A 58 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-28
Empresa: MADRID CALLE 30 SA
Consejero
- Alfaro Grande Juan
- Arnaiz Ronda Manuel
- Botella Serrano Ana
- Bravo Rivera Juan
- Calvo Poch Pedro
- Conde Londoño Javier
- DRAGADOS SA
- IMESAPI SA
- Iturbe Lopez Jose Ignacio
- Olivares Blazquez Santiago
- Rivero Menendez Jose Angel
- Rodriguez Herrero Miguel Angel
- Romera Ayllon Maria Angeles
- Ruiz De Gopegui Dronda Jose Manuel
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25503 , F 92, S 8, H M 355995, I/A 37 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-28
Empresa: MADRID CALLE 30 SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25503 , F 89, S 8, H M 355995, I/A 33 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Empresa: MADRID CALLE 30 SA
Consejero
Miem.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25503 , F 89, S 8, H M 355995, I/A 33 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Empresa: MADRID MOVILIDAD SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24376 , F 191, S 8, H M 67007, I/A 54 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
Empresa: MADRID MOVILIDAD SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24376 , F 191, S 8, H M 67007, I/A 54 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
Empresa: AHORROMADRID XL FP
Miem.Com.Ctr
- Barahona Sanz Enrique
- Bielsa Martin Carlos
- Cabezas Garcia Eugenio
- Fajardo Vizcayno Maria
- Hernandez Martinez Jose Maria
- Huertas Morales De Setien Jorge
- Lopez Reillo Luis Miguel
- Martinez Sicluna Sepulveda Luis
- Mendez Magan Casilda
- Montero Monterrubio Angel
- Muñoz Merchante Adoracion
- Palacios De La Villa Pilar
- Poveda Carrera Carmen
- Puerto Martin Juan Fernando
- Rodriguez Sanchez Maria Cruz
- Romera Ayllon Maria Angeles
- Segado Alvarez Francisca
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vpr.Com.Ctr
- Romera Ayllon Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20677 , F 135, S 8, H M 366180, I/A 6 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-28
VER MAS ACTOS
Información de ROMERA AYLLON MARIA ANGELES
Mostramos los datos de ROMERA AYLLON MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERA AYLLON MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos