ROMEO SALAZAR EVA-MARIA
Informe ejecutivo de ROMEO SALAZAR EVA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMEO SALAZAR EVA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES AVEC PATRIMONIO Y DESARROLLO SL | Administrador Unico | 21/08/2019 | 15/04/2024 |
GYMROLL FITNESS SL | Administrador Solidario | 03/12/2014 | 03/11/2015 |
VINCULACIONES DE ROMEO SALAZAR EVA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMEO SALAZAR EVA-MARIA
Administrador Unico
- Romeo Salazar Eva-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 120, S 8, H Z 61259, I/A 6 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-50
Administrador Unico
- Romeo Salazar Eva-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4222 , F 119, S 8, H Z 61259, I/A 2 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-50
Empresa: GYMROLL FITNESS SL
Administrador Solidario
- Bravo Sancho Juan-jose
- Romeo Salazar Eva-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 88, S 8, H Z 57519, I/A 2 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-50
Empresa: GYMROLL FITNESS SL
Administrador Solidario
- Bravo Sancho Juan-jose
- Romeo Salazar Eva-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4074 , F 87, S 8, H Z 57519, I/A 1 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-50
Información de ROMEO SALAZAR EVA-MARIA
Mostramos los datos de ROMEO SALAZAR EVA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMEO SALAZAR EVA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos