ROMEO BERDOR EMILIO JOSE
Informe ejecutivo de ROMEO BERDOR EMILIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROMEO BERDOR EMILIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A4 INTERIORISMO SRL | Administrador Unico | 05/10/2010 |
VINCULACIONES DE ROMEO BERDOR EMILIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMEO BERDOR EMILIO JOSE
Empresa: MILTON ALIMENTACION SL
Administrador Solidario
- Romeo Berdor Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3544 , F 356, S 8, H Z 44518, I/A 2 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-50
Empresa: TECARDE DECORACION SL
Administrador Solidario
- Romeo Berdor Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3527 , F 51, S 8, H Z 44103, I/A 3 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-50
Empresa: A4 INTERIORISMO SRL
Administrador Unico
- Romeo Berdor Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 182, S 8, H Z 50706, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-50
Empresa: TECARDE SL
Administrador Solidario
- Romeo Berdor Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1883 , F 8, S 8, H Z 11311, I/A 12 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-50
Empresa: TECARDE MOBILIARIO SL
Administrador Solidario
- Romeo Berdor Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319 , F 143, S 8, H Z 39983, I/A 4 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-50
Información de ROMEO BERDOR EMILIO JOSE
Mostramos los datos de ROMEO BERDOR EMILIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMEO BERDOR EMILIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos