ROMASANTA MARQUINEZ LUIS
Informe ejecutivo de ROMASANTA MARQUINEZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ROMASANTA MARQUINEZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSAFRICA SA | Administrador Judicial | 02/06/2009 | 14/04/2016 |
A G & S F ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS SL | Administrador Judicial | 25/11/2009 | 17/05/2011 |
LACTEOS DE LEMOS SL | Administrador Judicial | 25/11/2009 | 17/05/2011 |
M & B PERSONAL GROUP SL | Administrador Judicial | 25/11/2009 | 17/05/2011 |
INVERSIONES Y FINANZAS 3 MAS 1 SL | Administrador Judicial | 25/11/2009 | 17/05/2011 |
GESPAMER COSTA DEL SOL SL | Administrador Judicial | 18/02/2010 | 12/05/2011 |
TRANSAFRICA SA | Interventor Junta Directiva | 02/06/2009 |
VINCULACIONES DE ROMASANTA MARQUINEZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMASANTA MARQUINEZ LUIS
Empresa: TRANSAFRICA SA
Administrador Judicial
- Romasanta Marquinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13029 , F 218, S 8, H M 97364, I/A 120 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-28
Empresa: M & B PERSONAL GROUP SL
Administrador Judicial
- Romasanta Marquinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19783 , F 12, S 8, H M 348271, I/A B (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-28
Empresa: INVERSIONES Y FINANZAS 3 MAS 1 SL
Administrador Judicial
- Romasanta Marquinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21595 , F 65, S 8, H M 384260, I/A B (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-28
Empresa: LACTEOS DE LEMOS SL
Administrador Judicial
- Romasanta Marquinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16388 , F 205, S 8, H M 278547, I/A B (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-28
Administrador Judicial
- Romasanta Marquinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18320 , F 168, S 8, H M 317673, I/A B (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-28
Empresa: GESPAMER COSTA DEL SOL SL
Administrador Judicial
- Romasanta Marquinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2341, L 1254, F 213, S 8, H MA 36694, I/A 14 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-29
Empresa: GESPAMER COSTA DEL SOL SL
Administrador Judicial
- Romasanta Marquinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2341, L 1254, F 213, S 8, H MA 36694, I/A 13 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-29
Empresa: INVERSIONES Y FINANZAS 3 MAS 1 SL
Administrador Judicial
- Romasanta Marquinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21595 , F 64, S 8, H M 384260, I/A A (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-28
Empresa: M & B PERSONAL GROUP SL
Administrador Judicial
- Romasanta Marquinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19783 , F 12, S 8, H M 348271, I/A A (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-28
Empresa: LACTEOS DE LEMOS SL
Administrador Judicial
- Romasanta Marquinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16388 , F 205, S 8, H M 278547, I/A A (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-28
VER MAS ACTOS
Información de ROMASANTA MARQUINEZ LUIS
Mostramos los datos de ROMASANTA MARQUINEZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMASANTA MARQUINEZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos