ROMANOS GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ROMANOS GONZALEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROMANOS GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERMEDIACION INMOBILIARIA 2010 SL | Administrador Unico | 24/01/2011 | |
PROMOCIONES ARAGONESAS PROCONFORT SL | Administrador Unico | 28/12/2010 | |
NUEVA MUELA 2001 SL | Administrador Mancomunado | 08/03/2010 |
VINCULACIONES DE ROMANOS GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMANOS GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: GESTION INMOBILIARIA NAVONA SL
Administrador Unico
- Romanos Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 1968, I/A 30 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-50
Apoderado Solidario
- Romanos Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3060 , F 209, S 8, H Z 10180, I/A 14 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-50
Administrador Unico
- Romanos Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3060 , F 209, S 8, H Z 10180, I/A 14 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-50
Empresa: INMOBILIARIA ROMANOS EURO 2000 SL
Liquidador
- Romanos Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 40, S 8, H Z 22970, I/A 10 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-50
Empresa: INMOBILIARIA ROMANOS EURO 2000 SL
Apoderado
- Romanos Gonzalez Miguel Angel
- Romanos Gonzalez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 40, S 8, H Z 22970, I/A 10 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-50
Empresa: INMOBILIARIA ROMANOS EURO 2000 SL
Administrador Unico
- Romanos Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 40, S 8, H Z 22970, I/A 10 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-50
Administrador Unico
- Romanos Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3060 , F 208, S 8, H Z 10180, I/A 13 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-50
Empresa: GESTION INMOBILIARIA NAVONA SL
Administrador Unico
- Romanos Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3060 , F 213, S 8, H Z 1968, I/A 27 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-50
Empresa: CAMPANERO GAVIN 2015 SL
Liquidador
- Romanos Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547 , F 107, S 8, H Z 36038, I/A 7 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-50
Empresa: CAMPANERO GAVIN 2015 SL
Apoderado
- Romanos Consejo Miguel Angel
- Romanos Gonzalez Miguel Angel
- Romanos Gonzalez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547 , F 107, S 8, H Z 36038, I/A 7 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-50
VER MAS ACTOS
Información de ROMANOS GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ROMANOS GONZALEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMANOS GONZALEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos