ROMANO CORREA ANGEL VICTOR
Informe ejecutivo de ROMANO CORREA ANGEL VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMANO CORREA ANGEL VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIENDAS SHAAF SL | Administrador Unico | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE ROMANO CORREA ANGEL VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMANO CORREA ANGEL VICTOR
Empresa: FERMAORRO SL
Administrador Unico
- Romano Correa Angel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 173, S 8, H GR 38813, I/A B (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-18
Empresa: TIENDAS SHAAF SL
Administrador Unico
- Romano Correa Angel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 208, S 8, H GR 42073, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-18
Empresa: FERMAORRO SL
Administrador Unico
- Romano Correa Angel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 172, S 8, H GR 38813, I/A 5 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-18
Empresa: CIUDAD 2010 SA
Administrador Unico
- Romano Correa Angel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 46, S 8, H GR 25556, I/A 10 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-18
Empresa: CUMBRES DE TREVELEZ SL
Apoderado Solidario
- Martin Terron German
- Martinez Perez Rodrigo
- Romano Correa Angel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1215 , F 145, S 8, H GR 30123, I/A 5 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-18
Empresa: CUMBRES DE TREVELEZ SL
Apoderado Solidario
- Martin Terron German
- Martinez Perez Rodrigo
- Romano Correa Angel Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1215 , F 144, S 8, H GR 30123, I/A 4 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-18
Información de ROMANO CORREA ANGEL VICTOR
Mostramos los datos de ROMANO CORREA ANGEL VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMANO CORREA ANGEL VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos