ROMAN RANCHAL FERNANDO
Informe ejecutivo de ROMAN RANCHAL FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMAN RANCHAL FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIORIZON BIOTECH SL | Presidente | 07/02/2022 | |
BIORIZON BIOTECH SL | Consejero | 07/02/2022 | |
ENFOQUE 5 CONSULTORES SL | Socio Unico | 25/11/2019 | |
OTEA NETWORK SL | Administrador Unico | 22/11/2019 | |
ENFOQUE 5 CONSULTORES SL | Administrador Unico | 20/02/2013 |
VINCULACIONES DE ROMAN RANCHAL FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN RANCHAL FERNANDO
Empresa: BIORIZON BIOTECH SL
Consejero
Presidente
- Roman Ranchal Fernando
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1404 , F 99, S 8, H AL 37324, I/A 7 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-04
Empresa: ENFOQUE 5 CONSULTORES SL
Socio Único
- Roman Ranchal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13186 , F 77, S 8, H M 213509, I/A 7 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: OTEA NETWORK SL
Administrador Unico
- Roman Ranchal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23931 , F 192, S 8, H M 429730, I/A 3 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Empresa: FISIOTERAPIA MALAGA SL
Administrador Solidario
- Del Rey Checa Jose Francisco
- Garcia Hervias Fernando Luis
- Roman Ranchal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 211, S 8, H MA104174, I/A 2 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-29
Empresa: FISION CONSULTING GROUP SL
Consejero Delegado
Consejero
- Del Rey Checa Jose Francis
- Garcia Hervias Fernando Luis
- Roman Ranchal Fernando
Copresidente
Secretario
- Roman Ranchal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30773 , F 132, S 8, H M 553780, I/A 2 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Empresa: FISI-ON FRANQUICIAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Del Rey Checa Jose Francisco
- Garcia Hervias Fernando Luis
- Roman Ranchal Fernando
Presidente
Secretario
- Roman Ranchal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24003 , F 7, S 8, H M 431072, I/A 6 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Empresa: FISION CONSULTING GROUP SL
Consejero Delegado
Consejero
- Del Rey Checa Jose Francis
- Garcia Hervias Fernando Luis
- Roman Ranchal Fernando
Copresidente
Secretario
- Roman Ranchal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30773 , F 130, S 8, H M 553780, I/A 1 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28
Empresa: ENFOQUE 5 CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Roman Ranchal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13186 , F 77, S 8, H M 213509, I/A 6 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-28
Empresa: ENFOQUE 5 CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Gil Gomez Jose Manuel
- Roman Ranchal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13186 , F 77, S 8, H M 213509, I/A 6 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-28
Empresa: FISI-ON FRANQUICIAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Del Rey Checa Jose Francisco
- Garcia Hervias Fernando Luis
- Roman Ranchal Fernando
Presidente
Secretario
- Roman Ranchal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24003 , F 5, S 8, H M 431072, I/A 4 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
VER MAS ACTOS
Información de ROMAN RANCHAL FERNANDO
Mostramos los datos de ROMAN RANCHAL FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN RANCHAL FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos