ROMAN PEREZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de ROMAN PEREZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ROMAN PEREZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS ENERGETICOS NORAY SL | Representante | 17/11/2011 | 14/11/2016 |
HOTEL PALACE TRAJANO SL | Administrador Unico | 07/09/2015 | |
TRAJANO ADRIANO SL | Administrador Unico | 18/08/2015 | |
EDIFICIO ALTOZANO SL | Administrador Unico | 18/08/2015 | |
ARMENORILLO SL | Administrador Unico | 27/07/2010 |
VINCULACIONES DE ROMAN PEREZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN PEREZ JOSE ANTONIO
Empresa: DESARROLLOS ENERGETICOS NORAY SL
Representante
- Roman Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23166 , F 104, S 8, H M 415161, I/A 4 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-28
Empresa: HOTEL PALACE TRAJANO SL
Administrador Unico
- Roman Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 4, S 8, H SE 46653, I/A 5 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-41
Empresa: EDIFICIO ALTOZANO SL
Administrador Unico
- Roman Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2683 , F 220, S 8, H SE 32550, I/A 5 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-41
Empresa: TRAJANO ADRIANO SL
Administrador Unico
- Roman Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 16, S 8, H SE 46655, I/A 7 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-41
Empresa: DESARROLLOS ENERGETICOS NORAY SL
Administrador Unico
Representante
- Roman Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23166 , F 104, S 8, H M 415161, I/A 3 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-28
Empresa: ARMENORILLO SL
Administrador Unico
- Roman Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2645 , F 128, S 8, H SE 32269, I/A 5 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-41
Información de ROMAN PEREZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de ROMAN PEREZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN PEREZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos