ROMAN MORENO ANGEL
Informe ejecutivo de ROMAN MORENO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMAN MORENO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCANGEL3 EXCLUSIVE PROPERTIES SL | Administrador Solidario | 28/10/2021 | |
LARIX SERVICES IBERIA SL | Administrador Solidario | 03/06/2015 | |
CONCEPT TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/11/2011 |
VINCULACIONES DE ROMAN MORENO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN MORENO ANGEL
Empresa: ARCANGEL3 EXCLUSIVE PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Roberto Roman Moreno
- Roman Moreno Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42443 , F 33, S 8, H M 751115, I/A 2 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
Empresa: RESTAURACION Y CATERING V150 SL
Administrador Mancomunado
- Franci Roberto
- Roman Moreno Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31438 , F 216, S 8, H M 565879, I/A 13 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Empresa: FRANCI Y ROMAN RESTAURACION SL
Administrador Mancomunado
- Franci Roberto
- Roman Moreno Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33358 , F 108, S 8, H M 600417, I/A 5 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-28
Empresa: BETCARS VO IBERICA SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29656 , F 179, S 8, H M 511594, I/A 15 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: RESTAURACION Y CATERING V150 SL
Administrador Mancomunado
- Franci Roberto
- Roman Moreno Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31438 , F 81, S 8, H M 565879, I/A 10 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-28
Empresa: RESTAURACION Y CATERING V150 SL
Administrador Unico
- Roman Moreno Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31438 , F 81, S 8, H M 565879, I/A 10 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-28
Empresa: RESTAURACION Y CATERING V150 SL
Administrador Unico
- Roman Moreno Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31438 , F 78, S 8, H M 565879, I/A 6 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-28
Empresa: LARIX SERVICES IBERIA SL
Administrador Solidario
- Roman Moreno Angel
- Roman Moreno Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29597 , F 46, S 8, H M 532659, I/A 2 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Empresa: AVM SOLUCIONES 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Nath Vikas
- Roman Moreno Angel
- Seoane Mesejo Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33358 , F 103, S 8, H M 600417, I/A 1 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Consejero
Presidente
Representante
- Roberto Roman Moreno
- Roman Moreno Angel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26149 , F 170, S 8, H M 471312, I/A 5 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
VER MAS ACTOS
Información de ROMAN MORENO ANGEL
Mostramos los datos de ROMAN MORENO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN MORENO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos