ROMAN MONTERRUBIO SILVIA
Informe ejecutivo de ROMAN MONTERRUBIO SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMAN MONTERRUBIO SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTETICA Y BELLEZA TENDENCIAS SL | Administrador Unico | 02/01/2017 |
VINCULACIONES DE ROMAN MONTERRUBIO SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN MONTERRUBIO SILVIA
Empresa: ENGLISH LEARNING ACADEMY SL
Administrador Solidario
- Lush Andrew James
- Roman Monterrubio Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21402 , F 54, S 8, H M 380548, I/A 3 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: ESTETICA Y BELLEZA TENDENCIAS SL
Administrador Unico
- Roman Monterrubio Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35369 , F 120, S 8, H M 635828, I/A 1 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Empresa: ENGLISH LEARNING ACADEMY SLL
Administrador Solidario
- Lush Andrew James
- Roman Monterrubio Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21402 , F 52, S 8, H M 380548, I/A 3 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28
Empresa: ENGLISH LEARNING ACADEMY SLL
Administrador Solidario
- Lush Andrew James
- Roman Monterrubio Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21402 , F 52, S 8, H M 380548, I/A 3 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28
Información de ROMAN MONTERRUBIO SILVIA
Mostramos los datos de ROMAN MONTERRUBIO SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN MONTERRUBIO SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos