ROMAN MENDOZA ISABEL MARIA
Informe ejecutivo de ROMAN MENDOZA ISABEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMAN MENDOZA ISABEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAURI MENDOZA DISTRIBUCION SRL | Administrador Unico | 08/03/2011 | |
MENDOZA MAURI LOGISTICA SRL | Administrador Unico | 12/01/2009 |
VINCULACIONES DE ROMAN MENDOZA ISABEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN MENDOZA ISABEL MARIA
Empresa: TRANSPORTES MENDOZA MAURI SL
Gerente
- Roman Mendoza Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 71380, I/A 3 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-41
Empresa: MAURI MENDOZA DISTRIBUCION SRL
Administrador Unico
- Roman Mendoza Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5343 , F 60, S 8, H SE 88828, I/A 1 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-41
Empresa: MENDOZA MAURI LOGISTICA SRL
Administrador Unico
- Roman Mendoza Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5016 , F 218, S 8, H SE 81358, I/A 1 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-41
Información de ROMAN MENDOZA ISABEL MARIA
Mostramos los datos de ROMAN MENDOZA ISABEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN MENDOZA ISABEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos