ROMAN LOZANO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ROMAN LOZANO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMAN LOZANO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNICACIONES CUARTA EVOLUCION SLL | Administrador Mancomunado | 08/05/2012 |
VINCULACIONES DE ROMAN LOZANO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN LOZANO MIGUEL ANGEL
Empresa: COMUNICACIONES CUARTA EVOLUCION SLL
Administrador Mancomunado
- Caliz Marquez Jose
- Hurtado Rodriguez Antonio
- Roman Lozano Miguel Angel
- Ruedas Velasco Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277 , F 185, S 8, H PM 58512, I/A 2 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-07
Empresa: COMUNICACIONES CUARTA EVOLUCION SLL
Administrador Mancomunado
- Caliz Marquez Jose
- Hurtado Rodriguez Antonio
- Roman Lozano Miguel Angel
- Ruedas Velasco Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277 , F 185, S 8, H PM 58512, I/A 2 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-07
Empresa: MIGUELINES Y CACHALOTES 2007 SL
Liquidador Solidario
- Roman Lozano Luisa
- Roman Lozano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 45, S 8, H VA 20528, I/A 5 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-47
Empresa: MIGUELINES Y CACHALOTES 2007 SL
Administrador Unico
- Roman Lozano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 189, S 8, H VA 20528, I/A 3 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-47
Empresa: MIGUELINES Y CACHALOTES 2007 SL
Administrador Unico
- Roman Lozano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 188, S 8, H VA 20528, I/A 2 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-47
Empresa: MIGUELINES Y CACHALOTES 2007 SL
Administrador Solidario
- Roman Lozano Maria Adoracion
- Roman Lozano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 188, S 8, H VA 20528, I/A 2 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-47
Información de ROMAN LOZANO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ROMAN LOZANO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN LOZANO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos