ROMAN LEAL ALVAREZ
Informe ejecutivo de ROMAN LEAL ALVAREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMAN LEAL ALVAREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HECULA INDUSTRIAS GRAFICAS SL | Socio Unico | 13/04/2015 | |
HECULA INDUSTRIAS GRAFICAS SL | Administrador Unico | 13/04/2015 | |
QUATTRO IMPRESORES YECLA SL | Liquidador Mancomunado | 27/01/2009 |
VINCULACIONES DE ROMAN LEAL ALVAREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN LEAL ALVAREZ
Empresa: CUATRO IMPRESION YECLA SL
Liquidador
- Roman Leal Alvarez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2436 , F 159, S 8, H MU 61082, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-30
Empresa: CUATRO IMPRESION YECLA SL
Administrador Unico
- Roman Leal Alvarez
Liquidador
- Roman Leal Alvarez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2436 , F 159, S 8, H MU 61082, I/A 3 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-30
Empresa: CUATRO IMPRESION YECLA SL
Administrador Unico
- Roman Leal Alvarez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2436 , F 158, S 8, H MU 61082, I/A 2 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-30
Empresa: CUATRO IMPRESION YECLA SL
Administrador Mancomunado
- Emilio Alejandro Muñoz Pascual
- Roman Leal Alvarez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2436 , F 158, S 8, H MU 61082, I/A 2 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-30
Empresa: HECULA INDUSTRIAS GRAFICAS SL
Administrador Unico
- Roman Leal Alvarez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3098 , F 163, S 8, H MU 87184, I/A 1 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-30
Empresa: HECULA INDUSTRIAS GRAFICAS SL
Socio Único
- Roman Leal Alvarez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3098 , F 163, S 8, H MU 87184, I/A 1 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-30
Empresa: QUATTRO IMPRESORES YECLA SL
Liquidador Mancomunado
- Emilio Alejandro Muñoz Pascual
- Roman Leal Alvarez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 120, S 8, H MU 37091, I/A 2 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-30
Empresa: QUATTRO IMPRESORES YECLA SL
Administrador Mancomunado
- Emilio Alejandro Muñoz Pascual
- Francisco Jose Balsalobre Abellan
- Roman Leal Alvarez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 120, S 8, H MU 37091, I/A 2 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-30
Información de ROMAN LEAL ALVAREZ
Mostramos los datos de ROMAN LEAL ALVAREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN LEAL ALVAREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos