ROMAN HERRERO JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de ROMAN HERRERO JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ROMAN HERRERO JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN HERRERO JOSE JAVIER
Empresa: ROHERI SA
Apoderado
- Roman Herrero Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17025 , F 223, S 8, H M 4400, I/A 17 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Empresa: ROHERI SA
Administrador Unico
- Roman Herrero Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17025 , F 223, S 8, H M 4400, I/A 16 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
Empresa: REDIMPORT SL
Administrador Unico
- Roman Herrero Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537 , F 56, S 8, H M 90599, I/A 10 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: ROHERI SA
Administrador Unico
- Roman Herrero Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17025 , F 223, S 8, H M 4400, I/A 15 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-28
Información de ROMAN HERRERO JOSE JAVIER
Mostramos los datos de ROMAN HERRERO JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN HERRERO JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos