ROMAN FERRAGUT MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ROMAN FERRAGUT MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMAN FERRAGUT MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUANTIC DATA SL | Administrador Solidario | 19/07/2022 |
VINCULACIONES DE ROMAN FERRAGUT MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN FERRAGUT MARIA DEL CARMEN
Empresa: QUANTIC DATA SL
Administrador Solidario
- Carbonell Thomas Bernardo Javier
- Roman Ferragut Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2961 , F 150, S 8, H PM 94482, I/A 1 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-07
Empresa: UBICUA GRUPO EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Roman Ferragut Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2473 , F 176, S 8, H PM 63581, I/A 9 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-07
Empresa: UBICUA GRUPO EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Roman Ferragut Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2376 , F 78, S 8, H PM 63581, I/A 7 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-07
Empresa: UBICUA GRUPO EMPRESARIAL SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Cahue Maria Lavinia
- Roman Ferragut Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2376 , F 77, S 8, H PM 63581, I/A 2 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-07
Empresa: UBICUA GRUPO EMPRESARIAL SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Cahue Maria Lavinia
- Roman Ferragut Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2376 , F 75, S 8, H PM 63581, I/A 1 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-07
Información de ROMAN FERRAGUT MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ROMAN FERRAGUT MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN FERRAGUT MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos