ROMAN CORDOBA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ROMAN CORDOBA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMAN CORDOBA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA BOMBONERA DE CASTELLO SL | Socio Unico | 10/04/2014 |
VINCULACIONES DE ROMAN CORDOBA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN CORDOBA MIGUEL ANGEL
Empresa: WOOD TECHNOLOGY EXPORT SL
Administrador Mancomunado
- Roman Cordoba Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677 , F 80, S 8, H CR 31397, I/A 2 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-13
Empresa: WOOD TECHNOLOGY EXPORT SL
Administrador Mancomunado
- Gomez-camacho Tajuelo David
- Jimenez Espada Alberto Gustavo
- Roman Cordoba Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677 , F 78, S 8, H CR 31397, I/A 1 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-13
Empresa: LA BOMBONERA DE CASTELLO SL
Socio Único
- Roman Cordoba Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32139 , F 205, S 8, H M 578374, I/A 1 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-28
Información de ROMAN CORDOBA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ROMAN CORDOBA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN CORDOBA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos