ROMAN CABEZA PEDRO
Informe ejecutivo de ROMAN CABEZA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMAN CABEZA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LARES SEGOVIANOS SL | Administrador Unico | 04/05/2010 |
VINCULACIONES DE ROMAN CABEZA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN CABEZA PEDRO
Empresa: BENCH MARKETING SL
Administrador Unico
- Roman Cabeza Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32662 , F 146, S 8, H M 587956, I/A 3 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: BENCH MARKETING SL
Administrador Unico
- Roman Cabeza Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32662 , F 146, S 8, H M 587956, I/A 2 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: LARES SEGOVIANOS SL
Administrador Unico
- Roman Cabeza Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22429 , F 118, S 8, H M 400710, I/A 2 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-28
Empresa: LARES SEGOVIANOS SL
Administrador Mancomunado
- Albornos Garcia Jose
- Roman Cabeza Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22429 , F 118, S 8, H M 400710, I/A 2 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-28
Información de ROMAN CABEZA PEDRO
Mostramos los datos de ROMAN CABEZA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN CABEZA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos