ROMAN BLAZQUEZ MONICA
Informe ejecutivo de ROMAN BLAZQUEZ MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMAN BLAZQUEZ MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMARK SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 18/05/2021 |
VINCULACIONES DE ROMAN BLAZQUEZ MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN BLAZQUEZ MONICA
Empresa: VML MAP SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gallego San Pedro Julia Barbara
- Roman Blazquez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 774240, I/A 7 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Empresa: WUNDERMAN THOMPSON SL
Apoderado Mancomunado
- Roman Blazquez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44196 , F 196, S 8, H M 52002, I/A 92 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-28
Empresa: WUNDERMAN THOMPSON MAP SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gallego San Pedro Julia Barbara
- Martin Hviid Saxtorph
- Roman Blazquez Monica
- Segimon De Manzanos Manuel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43875 , F 84, S 8, H M 774240, I/A 5 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Empresa: WUNDERMAN THOMPSON SL
Apoderado Mancomunado
- Gallego San Pedro Julia
- Orellana Codina Oscar
- Roman Blazquez Monica
- Segimon De Manzanos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39985 , F 179, S 8, H M 52002, I/A 86 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Empresa: EMARK SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Gallego San Pedro Julia
- Orellana Codina Oscar
- Roman Blazquez Monica
- Segimon De Manzanos Manuel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47402 , F 132, S 8, H B 468545, I/A 11 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-08
Empresa: EMARK SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Gallego San Pedro Julia
- Navarro Rico Francisco Javier
- Roman Blazquez Monica
- Segimon De Manzanos Manuel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47402 , F 132, S 8, H B 468545, I/A 11 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-08
Empresa: EMARK SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Gallego San Pedro Julia
- Navarro Rico Francisco Javier
- Roman Blazquez Monica
- Segimon De Manzanos Manuel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47402 , F 131, S 8, H B 468545, I/A 9 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-08
Empresa: EMARK SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- De La Nuez Magarzo Juan Manuel
- Gallego San Pedro Julia
- Roman Blazquez Monica
- Segimon De Manzanos Manuel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47402 , F 131, S 8, H B 468545, I/A 9 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-08
Empresa: EMARK SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- De La Nuez Magarzo Juan Manuel
- Gallego San Pedro Julia
- Roman Blazquez Monica
- Segimon De Manzanos Manuel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44821 , F 217, S 8, H B 468545, I/A 7 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-08
Información de ROMAN BLAZQUEZ MONICA
Mostramos los datos de ROMAN BLAZQUEZ MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN BLAZQUEZ MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos