ROMAN AMOROS EVA
Informe ejecutivo de ROMAN AMOROS EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROMAN AMOROS EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KUINI SA | Administrador Unico | 08/07/2010 | 27/01/2023 |
KUINI SA | Liquidador | 27/01/2023 | 27/01/2023 |
XYLINA SL | Administrador Unico | 12/06/2009 | 18/01/2021 |
XYLINA SL | Liquidador | 18/01/2021 | 18/01/2021 |
SYNERGIA BIO SL | Administrador Unico | 07/07/2010 | 28/02/2012 |
VINCULACIONES DE ROMAN AMOROS EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN AMOROS EVA
Empresa: KUINI SA
Liquidador
- Roman Amoros Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 82, S 8, H A 14519, I/A 12 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-03
Empresa: KUINI SA
Administrador Unico
- Roman Amoros Eva
Liquidador
- Roman Amoros Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 82, S 8, H A 14519, I/A 12 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-03
Empresa: XYLINA SL
Liquidador
- Roman Amoros Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 198, S 8, H A 117502, I/A 4 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-03
Empresa: XYLINA SL
Administrador Unico
- Roman Amoros Eva
Liquidador
- Roman Amoros Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 198, S 8, H A 117502, I/A 4 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-03
Empresa: KUINI SA
Administrador Unico
- Roman Amoros Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 82, S 8, H A 14519, I/A 11 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-03
Empresa: KUINI SA
Administrador Unico
- Roman Amoros Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 81, S 8, H A 14519, I/A 10 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-03
Empresa: SYNERGIA BIO SL
Administrador Unico
- Roman Amoros Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 215, S 8, H A 123937, I/A 5 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-03
Empresa: KUINI SA
Administrador Unico
- Roman Amoros Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 81, S 8, H A 14519, I/A 9 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-03
Empresa: SYNERGIA BIO SL
Administrador Unico
- Roman Amoros Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26829 , F 150, S 8, H M 483464, I/A 6 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-28
Empresa: XYLINA SL
Administrador Unico
- Roman Amoros Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 197, S 8, H A 117502, I/A 1 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-03
Información de ROMAN AMOROS EVA
Mostramos los datos de ROMAN AMOROS EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN AMOROS EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos