ROMA RIPOLL RAFAEL
Informe ejecutivo de ROMA RIPOLL RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMA RIPOLL RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIATEX SA | Consejero | 30/06/2011 | 14/06/2021 |
VIATEX SA | Presidente | 30/06/2011 | 14/06/2021 |
VIATEX SA | Consejero Delegado Solidario | 21/06/2016 | 14/06/2021 |
VIATEX SA | Consejero Delegado Solidario | 30/06/2011 | 21/06/2016 |
INMOBILIARIA ROMA FERRE SL | Administrador Unico | 30/08/2011 |
VINCULACIONES DE ROMA RIPOLL RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMA RIPOLL RAFAEL
Empresa: VIATEX SA
Consejero Delegado Solidario
- Roma Ferre Gabriel
- Roma Ferre Maria Isabel
- Roma Ferre Miguel
- Roma Ferre Rafael
- Roma Ripoll Rafael
Consejero
- Roma Ferre Gabriel
- Roma Ferre Maria Isabel
- Roma Ferre Miguel
- Roma Ferre Rafael
- Roma Ripoll Rafael
Presidente
- Roma Ripoll Rafael
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 168, S 8, H A 5338, I/A 9 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-03
Empresa: VIATEX SA
Consejero
- Roma Ferre Gabriel
- Roma Ferre Maria Isabel
- Roma Ferre Miguel
- Roma Ferre Rafael
- Roma Ripoll Rafael
Presidente
- Roma Ripoll Rafael
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 168, S 8, H A 5338, I/A 8 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-03
Empresa: VIATEX SA
Consejero Delegado Solidario
- Roma Ferre Gabriel
- Roma Ferre Maria Isabel
- Roma Ferre Miguel
- Roma Ferre Rafael
- Roma Ripoll Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 168, S 8, H A 5338, I/A 8 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-03
Empresa: VIATEX SA
Consejero Delegado Solidario
- Roma Ferre Gabriel
- Roma Ferre Maria Isabel
- Roma Ferre Miguel
- Roma Ferre Rafael
- Roma Ripoll Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 168, S 8, H A 5338, I/A 8 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-03
Empresa: INMOBILIARIA ROMA FERRE SL
Administrador Unico
- Roma Ripoll Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 169, S 8, H A 70629, I/A 6 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-03
Empresa: VIATEX SA
Consejero
- Roma Ferre Gabriel
- Roma Ferre Maria Isabel
- Roma Ferre Miguel
- Roma Ferre Rafael
- Roma Ripoll Rafael
Presidente
- Roma Ripoll Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 168, S 8, H A 5338, I/A 7 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-03
Empresa: VIATEX SA
Consejero Delegado Solidario
- Roma Ferre Gabriel
- Roma Ferre Maria Isabel
- Roma Ferre Miguel
- Roma Ferre Rafael
- Roma Ripoll Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 168, S 8, H A 5338, I/A 7 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-03
Información de ROMA RIPOLL RAFAEL
Mostramos los datos de ROMA RIPOLL RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMA RIPOLL RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos