ROMA CASOL JUAN
Informe ejecutivo de ROMA CASOL JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ROMA CASOL JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMA CASOL JUAN
Empresa: PATRIMONIALAMO SL
Apoderado Solidario
- Roma Casol Juan
- Roma Mora Carles
- Roma Mora Joan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36929 , F 159, S 8, H B 292050, I/A 7 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Empresa: RESIDENCIA GERIATRICA ROMA SL
Apoderado Solidario
- Roma Casol Juan
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38639 , F 135, S 8, H B 99539, I/A 11 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Empresa: RESIDENCIA GERIATRICA ROMA SL
Apoderado Solidario
- Roma Casol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38639 , F 133, S 8, H B 99539, I/A 9 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
Empresa: RESIDENCIA GERIATRICA ROMA SL
Administrador
- Roma Casol Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38639 , F 133, S 8, H B 99539, I/A 8 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-08
Información de ROMA CASOL JUAN
Mostramos los datos de ROMA CASOL JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMA CASOL JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos